Depuis le 18 août 2010, vous devez être identifié pour éditer des pages dans Rodovid (excepté Rodovid Engine). |
Farid Ben Ali
Un article de Rodovid FR.
Personne:1214702
Clan | Ben Ali |
Sexe | masculin |
Identité complète | Farid Ben Ali |
Parents |
des grands-parents aux petits-enfants
Grands-parents
Grands-parents
Parents
Parents
== 3 ==
♂ Zine El Abidine Ben Ali
naissance: 3 septembre 1936, Hammam Sousse
fonction ou distinction: 1964 - 1974, Directeur de la Sécurité militaire, fondateur de la Direction
mariage: ♀ w Naïma El Kefi
fonction ou distinction: décembre 1977 - janvier 1980, Directeur général de la Sûreté nationale
fonction ou distinction: avril 1980 - janvier 1984, Varsovie, Ambassadeur de la République Tunisienne à la République populaire de Pologne
fonction ou distinction: janvier 1984 - 29 octobre 1984, Directeur général de la Sûreté nationale
fonction ou distinction: 29 octobre 1984 - 23 octobre 1985, Secrétaire d'État de la Sûreté nationale
fonction ou distinction: 23 octobre 1985 - 28 avril 1986, Ministre de la Sûreté nationale
fonction ou distinction: 28 avril 1986 - 7 novembre 1987, Ministre de l'Intérieur
fonction ou distinction: 2 octobre 1987 - 7 novembre 1987, Premier ministre de la République Tunisienne et Secrétaire-général du Parti Socialiste Destourien (P.S.D.)
fonction ou distinction: 7 novembre 1987 - 14 janvier 2011, Président de la République Tunisienne
fonction ou distinction: 7 novembre 1987 - 18 janvier 2011, Président du Parti Socialiste Destourien (P.S.D.) rebaptisé Rassemblement Constitutionnel Démocratique (R.C.D.) Radié du parti après sa fuite
divorce: ♀ w Naïma El Kefi
mariage: ♀ w Leïla Trabelsi
immigration: 14 janvier 2011, Djeddah, Arabie Saoudite, Quitte le pouvoir et prend la fuite par avion
décès: 19 septembre 2019, Djeddah
fonction ou distinction: 1964 - 1974, Directeur de la Sécurité militaire, fondateur de la Direction
mariage: ♀ w Naïma El Kefi
fonction ou distinction: décembre 1977 - janvier 1980, Directeur général de la Sûreté nationale
fonction ou distinction: avril 1980 - janvier 1984, Varsovie, Ambassadeur de la République Tunisienne à la République populaire de Pologne
fonction ou distinction: janvier 1984 - 29 octobre 1984, Directeur général de la Sûreté nationale
fonction ou distinction: 29 octobre 1984 - 23 octobre 1985, Secrétaire d'État de la Sûreté nationale
fonction ou distinction: 23 octobre 1985 - 28 avril 1986, Ministre de la Sûreté nationale
fonction ou distinction: 28 avril 1986 - 7 novembre 1987, Ministre de l'Intérieur
fonction ou distinction: 2 octobre 1987 - 7 novembre 1987, Premier ministre de la République Tunisienne et Secrétaire-général du Parti Socialiste Destourien (P.S.D.)
fonction ou distinction: 7 novembre 1987 - 14 janvier 2011, Président de la République Tunisienne
fonction ou distinction: 7 novembre 1987 - 18 janvier 2011, Président du Parti Socialiste Destourien (P.S.D.) rebaptisé Rassemblement Constitutionnel Démocratique (R.C.D.) Radié du parti après sa fuite
divorce: ♀ w Naïma El Kefi
mariage: ♀ w Leïla Trabelsi
immigration: 14 janvier 2011, Djeddah, Arabie Saoudite, Quitte le pouvoir et prend la fuite par avion
décès: 19 septembre 2019, Djeddah
♂ Slaheddine Ben Ali
naissance: Hammam Sousse
profession ou fonction: Monastir, Technicien à la STEG
mariage: ♀ Selma Mansour
décès: 13 juin 2016, Sousse
profession ou fonction: Monastir, Technicien à la STEG
mariage: ♀ Selma Mansour
décès: 13 juin 2016, Sousse
== 3 ==