Depuis le 18 août 2010, vous devez être identifié pour éditer des pages dans Rodovid (excepté Rodovid Engine). |
Mohamed Trabelsi
Un article de Rodovid FR.
Clan | Trabelsi |
Sexe | masculin |
Identité complète | Mohamed Trabelsi |
Parents |
Évènements
naissance enfant: ♂ Abderrazek Trabelsi [Trabelsi]
naissance enfant: ♀ Essia Trabelsi [Trabelsi]
naissance enfant: ♀ Mounira Trabelsi [Trabelsi]
naissance enfant: ♂ --- Trabelsi [Trabelsi]
naissance enfant: ♂ --- Trabelsi [Trabelsi]
mariage: ♀ Saida Dhrif [Dhrif]
4 mars 1944 naissance enfant: ♂ Moncef Trabelsi [Trabelsi] n. 4 mars 1944
24 juin 1948 naissance enfant: Tunis, ♂ Mohamed Naceur Trabelsi [Trabelsi] n. 24 juin 1948 d. 16 juin 2021
26 avril 1950 naissance enfant: Tunis, ♂ Mohamed Adel Trabelsi [Trabelsi] n. 26 avril 1950
19 février 1953 naissance enfant: Radès, ♀ Jalila Trabelsi [Trabelsi] n. 19 février 1953
25 septembre 1955 naissance enfant: Tunis, ♂ Mohamed Mourad Trabelsi [Trabelsi] n. 25 septembre 1955
24 octobre 1956 naissance enfant: Tunis, ♀ w Leïla Trabelsi [Trabelsi] n. 24 octobre 1956
27 décembre 1958 naissance enfant: Tunis, ♀ Samira Trabelsi [Trabelsi] n. 27 décembre 1958
1 février 1960 naissance enfant: ♀ Nefissa Trabelsi [Trabelsi] n. 1 février 1960
5 novembre 1962 naissance enfant: Tunis, ♂ w Belhassen Trabelsi [Trabelsi] n. 5 novembre 1962
des grands-parents aux petits-enfants
fonction ou distinction: 1964 - 1974, Directeur de la Sécurité militaire, fondateur de la Direction
mariage: ♀ w Naïma El Kefi
fonction ou distinction: décembre 1977 - janvier 1980, Directeur général de la Sûreté nationale
fonction ou distinction: avril 1980 - janvier 1984, Varsovie, Ambassadeur de la République Tunisienne à la République populaire de Pologne
fonction ou distinction: janvier 1984 - 29 octobre 1984, Directeur général de la Sûreté nationale
fonction ou distinction: 29 octobre 1984 - 23 octobre 1985, Secrétaire d'État de la Sûreté nationale
fonction ou distinction: 23 octobre 1985 - 28 avril 1986, Ministre de la Sûreté nationale
fonction ou distinction: 28 avril 1986 - 7 novembre 1987, Ministre de l'Intérieur
fonction ou distinction: 2 octobre 1987 - 7 novembre 1987, Premier ministre de la République Tunisienne et Secrétaire-général du Parti Socialiste Destourien (P.S.D.)
fonction ou distinction: 7 novembre 1987 - 14 janvier 2011, Président de la République Tunisienne
fonction ou distinction: 7 novembre 1987 - 18 janvier 2011, Président du Parti Socialiste Destourien (P.S.D.) rebaptisé Rassemblement Constitutionnel Démocratique (R.C.D.) Radié du parti après sa fuite
divorce: ♀ w Naïma El Kefi
mariage: ♀ w Leïla Trabelsi
immigration: 14 janvier 2011, Djeddah, Arabie Saoudite, Quitte le pouvoir et prend la fuite par avion
décès: 19 septembre 2019, Djeddah